La multiplication à deux chiffres – Soutien scolaire pour les élèves en difficulté. : 4eme Primaire

Remise à niveau en calcul pour les élèves de : 4eme Primaire ayant des difficultés sur la multiplication à deux chiffres.

Soutien et rattrapage scolaire en calcul : la multiplication à deux chiffres

A partir d’une vidéo pédagogique sur la multiplication à deux chiffres, l’enfant pourra tester ses connaissances:

Ce que j’ai appris dans la vidéo

La technique de la multiplication à deux chiffres nécessite la mise en place de plusieurs étapes Exemple : 425 x 24 = ?
1e étape :
On commence d’abord par multiplier 425 par 4…

425 x 4 = 1700

2e étape :
On multiplie 425 par 2 … c’est à dire par ……

On commence par poser le « 0 ».
Ensuite on calcule 425 x 2 = 850

3e étape :
On additionne les deux résultats intermédiaires  ….. + …… = ……

J’ai compris

Pose et effectue ces multiplications.

43×18

761×28

Mémo

Exercices d’entrainement

❶ Effectue les calculs suivants :
76 x 58

219 x 41

❷ Situation-Problème :
Dans une recette de gâteau, il est indiqué qu’il faut prévoir, entre autres, 75g de farine et 235g de chocolat par personne.
Quelles quantités d’ingrédients faut-il pour 21 personnes ?



La multiplication à deux chiffres : 4eme Primaire – Soutien scolaire pdf

La multiplication à deux chiffres : 4eme Primaire – Soutien scolaire rtf

La multiplication à deux chiffres : 4eme Primaire – Soutien scolaire Correction pdf

Mémo

Mémo La multiplication à deux chiffres : 4eme Primaire – Soutien scolaire pdf

Mémo La multiplication à deux chiffres : 4eme Primaire – Soutien scolaire rtf

Tables des matières Multiplication - Calculs - Mathématiques : 4eme Primaire